Félix JAQUEMET
Alias : Jacky Forestier.
Félix Jaquemet est né le 6 avril 1915 à Bordeaux. Son père, rédacteur au ministère des Finances, est mort pour la France le 11 juillet 1915.
Alias : Jacky Forestier.
Félix Jaquemet est né le 6 avril 1915 à Bordeaux. Son père, rédacteur au ministère des Finances, est mort pour la France le 11 juillet 1915.
Alias : colonel Murat
Roger Lescure est né le 23 décembre 1912 à Albussac en Corrèze de parents meuniers.
Georges Buis est né le 24 février 1912 à Saigon (Vietnam), où son père était officier de l'armée de terre.
Après des études aux lycées de Toulon et de Marseille, puis au Prytanée militaire de La Flèche, il entre à Saint-Cyr en 1932 (promotion "De Bournazel").
Fils de charpentier, Richard Verheust est né le 17 juin 1912 à Ostende en Belgique.
Après des études primaires, il exerce le métier de manoeuvre spécialisé dans la maçonnerie avant de s'engager comme militaire d'active dans l'armée belge.
Alias : Bertrand
Jean Bouchez est né le 19 mai 1919 à Wardin en Belgique dans une famille de cultivateurs. Il est naturalisé français en 1933 à la suite de la naturalisation de ses parents installés dans l'Aisne au début des années vingt.
Alias : Roland Chavagnac - Roger - Jacques Lamy - Charles - Coty – Choubert
Fils de l'écrivain pour enfants Jules Chancel, Jean-Louis Chancel est né le 25 août 1899 à Paris (8e).
Il participe à la guerre de 14/18 dans l'artillerie d'avril 1917 jusqu'à l'armistice et est cité.
Alias : Rousseau - BIP
Georges Bidault est né le 5 octobre 1899 à Moulins dans l'Allier. Son père était directeur d'assurances.
Après des études chez les Jésuites, il prend part à la Première guerre mondiale.
Georges Canépa est né le 8 juillet 1913 à Beausoleil (Alpes-Maritimes) dans une famille modeste dont les ressources ne lui permettait pas de poursuivre des études.
Alias : Jean-Louis - Dieudonné - Navarron
Né à Sainte-Marie-aux-Mines, le 5 juin 1913, cet alsacien est tout d'abord secrétaire dans une usine de textile.
Guy Pérotin est né le 27 juillet 1920 à Châlons-sur-Marne.
En avril 1937, il s'engage pour cinq ans dans la Marine. Après 18 mois passés à Toulon, il obtient son brevet de mécanicien et est affecté sur le C.S.M. Espadon.